Mitglieder |
Karin Engelmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Philip Grüssing | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.11.2021 | | von 10.11.2021 |
Ruben Grüssing | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
Laura Güldener | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
Friedrich Möller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Friedrich Möller | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
Hendrik Romanowski | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.11.2021 | | von 10.11.2021 |
Aike Voss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 13.02.2020 | von 01.11.2016 bis 13.02.2020 |